Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Mathiassen | 31.01.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jes Anker Batting | 01.04.2021 | 31.01.2024 | adm. dir |
Søren Hansen | 08.03.2021 | 01.04.2021 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Bork Grubak | 31.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Christian Knud Jørgensen | 01.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Jensen Holm | 08.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Hartmann Berg | 08.03.2021 | 31.01.2024 | formand |
Christian Bork Grubak | 08.03.2021 | 01.01.2023 | bestyrelsesmedlem |