Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | ||||
Ejerskaber |
Den 2023-09-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fælledvej 19, 3., 2200 København N (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-06 tilføjes Direktion: Fahrettin Yurdakul (adm. dir.) (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-06 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i anpartselskaber(holdingselskab) (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-06 (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-06 tilføjes Legale ejere: Fahrettin Yurdakul (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-06 tilføjes Navne: SF 2021 Holding ApS (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-06 tilføjes Reelle ejere: Fahrettin Yurdakul (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-06 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-06 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-06 tilføjes Stiftere: Fahrettin Yurdakul (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-06 tilføjes Vedtægter: 2021-03-06 (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SF Durumbar ApS. (offentliggjort 2021-03-09)