Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Reelle ejere | ||||
Hvidhvask | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gdanskgade 18, 2., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Gdanskgade 18, 2., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2021-03-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CI IV Sponsor Investor F&F K/S. (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2024-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gdanskgade 18, 2., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 29, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2024-01-18 tilføjes Reelle ejere: Henrik Scheinemann (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-01-17 fjernes Reelle ejere: Henrik Scheinemann (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 29, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2021-02-25 tilføjes Bestyrelse: Lennart Flemming Meineche (formand) (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-02-25 tilføjes Direktion: Thorbjørn Nordvang Mejdahl Lund-Poulsen (direktør) (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-02-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som holding-selskab, at foretage investering og formuepleje, samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-02-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-02-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-02-25 (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-02-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-02-25 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-02-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-02-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-02-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-02-25 tilføjes Legale ejere: Copenhagen Offshore Partners A/S (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-02-25 tilføjes Navne: COP EmpCo 2021 ApS (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-02-25 tilføjes Reelle ejere: Henrik Scheinemann, Henrik Scheinemann, Lars Thaaning Pedersen (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-02-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-02-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-02-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-02-25 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-02-25 tilføjes Stiftere: Copenhagen Offshore Partners A/S (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-02-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening eller af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-02-25 tilføjes Vedtægter: 2021-02-25 (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-02-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-08)