Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Amrit Peter Kalsi | 15.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Yuma Abe | 15.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Kotaro Abe | 15.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Shigenobu Matsuzawa | 24.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Simon Christensen | 11.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Frank Gülnar Jensen | 11.03.2021 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Hvidtfeldt | 14.03.2022 | 15.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Takuya Kondo | 14.03.2022 | 24.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Katsuya Abe | 11.03.2021 | 15.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Anders Schandorff | 08.03.2021 | 11.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Outrup Jarde | 08.03.2021 | 11.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Martinussen | 08.03.2021 | 11.03.2021 | formand |