Sektion (alle) | |||||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Tegningsregel | Ejerskaber | xbrl | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-08-29 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2024-08-28 (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-28 tilføjes Direktion: Benjamin Frank With (direktør) (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-20 fjernes Direktion: Benjamin Frank With (direktør) (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2021-03-04 sletter virksomheden Ejerskaber: EE Group ApS. (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-11-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EE Group ApS. (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2024-08-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torpenvej 29, st., 3050 Humlebæk (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-04 tilføjes Direktion: Benjamin Frank With (direktør) (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2021-03-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning, udlejningsvirksomhed og anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-04 (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-04 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2021-03-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-04 tilføjes Legale ejere: Benjamin Frank With (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-04 tilføjes Navne: Y Ford Gron Holding ApS (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-04 tilføjes Reelle ejere: Benjamin Frank With (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-04 tilføjes Stiftere: Benjamin Frank With (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2021-03-04 tilføjes Vedtægter: 2021-03-04 (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-20)