Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Binavne | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Kapital | Hjemmeside | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borggade 12, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorvaldsensgade 15, 2. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-20 tilføjes Binavne: Brødrenes Pop-Up ApS, Beach Burgers ApS (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2022-05-17 tilføjes Vedtægter: 2022-05-17 (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2022-03-18 tilføjes Legale ejere: KSS Invest ApS (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-02-18 tilføjes Kapital (Kapital): 490.000,00 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-02-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-02-18 tilføjes Legale ejere: T.T. Jensen Holding ApS, M.T. Jensen Holding ApS, Jonna Thesbjerg Jensen, Conrad Bredal Jensen (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-02-17 fjernes Legale ejere: Jonna Thesbjerg Jensen, Conrad Bredal Jensen, T.T. Jensen Holding ApS, M.T. Jensen Holding ApS (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-02-18 tilføjes Vedtægter: 2022-02-18 (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2021-12-21 tilføjes Legale ejere: T.T. Jensen Holding ApS, M.T. Jensen Holding ApS (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2021-12-21 fjernes Legale ejere: Magnus Thesbjerg Jensen, Theis Thesbjerg Jensen (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorvaldsensgade 15, 2. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2021-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 48, 1. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-07-07 tilføjes Hjemmeside: https://www.broedrenes.dk/ (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 48, 1. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-02-25 tilføjes Direktion: Magnus Thesbjerg Jensen (direktør) (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-02-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-02-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-02-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-02-25 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-02-25 tilføjes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-02-25 tilføjes Kapital (Kapital): 350.000,00 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2021-02-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2021-02-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-02-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-02-25 tilføjes Kontaktoplysninger: broedrenes.kontakt@gmail.com (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-02-25 tilføjes Legale ejere: Magnus Thesbjerg Jensen, Theis Thesbjerg Jensen, Jonna Thesbjerg Jensen, Conrad Bredal Jensen (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-02-25 tilføjes Navne: Brødrenes Original ApS (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-02-25 tilføjes Reelle ejere: Magnus Thesbjerg Jensen, Theis Thesbjerg Jensen, Jonna Thesbjerg Jensen, Conrad Bredal Jensen (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2021-02-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-02-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-02-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-02-25 tilføjes Stiftere: Theis Thesbjerg Jensen, Magnus Thesbjerg Jensen, Jonna Thesbjerg Jensen, Conrad Bredal Jensen (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-02-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-02-25 tilføjes Vedtægter: 2021-02-25 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2021-02-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-05)