Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalbyovervej 7, 8983 Gjerlev J (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2023-08-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammergårdsvej 21, 8983 Gjerlev J (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2023-03-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-24 tilføjes Kontaktoplysninger: Brdr-rask@hotmail.com (offentliggjort 2022-04-24)
Den 2022-04-23 fjernes Kontaktoplysninger: raskbisgaard@gmail.com (offentliggjort 2022-04-24)
Den 2021-03-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammergårdsvej 21, 8983 Gjerlev J (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2021-03-04 tilføjes Direktion: Matias Rask Jensen (direktør) (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-03-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er tømrer- og bygningssnedker virksomhed samt smedevirksomhed, og dermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-04 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-03-04 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-03-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-03-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-03-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-03-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-03-04 tilføjes Kontaktoplysninger: raskbisgaard@gmail.com (offentliggjort 2022-04-24)
Den 2021-03-04 tilføjes Legale ejere: Matias Rask Holding ApS, RASK & BISGAARD ApS (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-03-04 tilføjes Navne: Brdr. Rask ApS (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-03-04 tilføjes Reelle ejere: Matias Rask Jensen, Mick Rask Jensen (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-03-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-03-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-03-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-03-04 tilføjes Stiftere: RASK & BISGAARD ApS, Matias Rask Holding ApS (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-03-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-03-04 tilføjes Vedtægter: 2021-03-04 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-03-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-03-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-05)