Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Park Alle 382, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-02-26 tilføjes Direktion: Christina Rask (direktør) (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-02-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i driftsselskaber indenfor møbelindustrien, samt at eje immaterielle aktiver, samt efter det centrale ledelsesorgan eller ejerens skøn beslægtede virksomhed. (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-02-26 (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-02-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-02-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-02-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-02-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-02-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-02-26 tilføjes Legale ejere: Christina Rask (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-02-26 tilføjes Navne: Magnolia Brandhouse Holding ApS (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-02-26 tilføjes Reelle ejere: Christina Rask (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-02-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-02-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-02-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-02-26 tilføjes Stiftere: Christina Rask (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-02-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-02-26 tilføjes Vedtægter: 2021-02-26 (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-02-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-04)