Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Vedtægter | Kapital | Formål | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2024-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-03-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-03-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 74, 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-03-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-03-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-03 (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-03-12 fjernes Hjemmeside: www.naustrobotics.com (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-03-12 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-03-12 fjernes Kontaktoplysninger: naustrobotics@naustrobotics.com (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-03-12 fjernes Legale ejere: Antonio Gonzalez Rot, Balazs Megyeri, Guifré Vidal, CHRISTIAN NIELSENS FOND (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-03-12 fjernes Navne: NAUST Robotics ApS (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-03-12 fjernes Reelle ejere: Antonio Gonzalez Rot, Balazs Megyeri, Guifré Vidal (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-03-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-03-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-03-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-03-12 fjernes Stiftere: Guifré Vidal, Balazs Megyeri, Antonio Gonzalez Rot (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-03-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2023-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 74, 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2023-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 4, 5900 Rudkøbing (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-08-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2023-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2023-08-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-08-08 fjernes Direktion: Guifré Vidal (direktør) (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktører i forening. (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2022-09-15 tilføjes Vedtægter: 2022-09-15 (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2022-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 81.760,00 (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2022-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2022-06-28 tilføjes Legale ejere: Antonio Gonzalez Rot, Balazs Megyeri, Guifré Vidal, CHRISTIAN NIELSENS FOND (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2022-06-27 fjernes Legale ejere: Antonio Gonzalez Rot, Balazs Megyeri, Guifré Vidal (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2022-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 4, 5900 Rudkøbing (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkeparken 80, 6. th., 5240 Odense NØ (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-20 tilføjes Hjemmeside: www.naustrobotics.com (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2022-06-20 tilføjes Kontaktoplysninger: naustrobotics@naustrobotics.com (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-04 tilføjes Kapital (Kapital): 76.650,00 (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2022-05-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2022-05-04 tilføjes Legale ejere: Antonio Gonzalez Rot, Balazs Megyeri, Guifré Vidal (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2022-05-03 fjernes Legale ejere: Antonio Gonzalez Rot, Balazs Megyeri, Guifré Vidal (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-05-04 tilføjes Vedtægter: 2022-05-04 (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2021-05-10 tilføjes Kapital (Kapital): 56.000,00 (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2021-05-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2021-05-10 tilføjes Legale ejere: Antonio Gonzalez Rot, Balazs Megyeri, Guifré Vidal (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2021-05-09 fjernes Legale ejere: Guifré Vidal, Antonio Gonzalez Rot, Balazs Megyeri (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2021-05-10 tilføjes Vedtægter: 2021-05-10 (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2021-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkeparken 80, 6. th., 5240 Odense NØ (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2021-03-03 tilføjes Direktion: Guifré Vidal (direktør) (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2021-03-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2021-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2021-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-03 (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2021-03-03 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2021-03-03 tilføjes Kapital (Kapital): 42.000,00 (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2021-03-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2021-03-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2021-03-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2021-03-03 tilføjes Legale ejere: Guifré Vidal, Antonio Gonzalez Rot, Balazs Megyeri (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2021-03-03 tilføjes Navne: NAUST Robotics ApS (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2021-03-03 tilføjes Reelle ejere: Antonio Gonzalez Rot, Balazs Megyeri, Guifré Vidal (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2021-03-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2021-03-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2021-03-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2021-03-03 tilføjes Stiftere: Guifré Vidal, Balazs Megyeri, Antonio Gonzalez Rot (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2021-03-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2021-03-03 tilføjes Vedtægter: 2021-03-03 (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2021-03-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2021-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-08)