Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Tegningsregel | Dekret | Direktion | ||||
Vedtægter | Binavne | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | xbrl | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2023-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2023-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2023-09-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2023-09-26 Statstidende Dekret
Den 2023-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2023-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-15 fjernes Direktion: Cecilie Caroline Lysdal Clausen (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-06-02 fjernes Direktion: Fiona Elvine Anine Christensen (direktør) (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-05-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-05-09 tilføjes Direktion: Cecilie Caroline Lysdal Clausen (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-05-09 tilføjes Vedtægter: 2023-05-09 (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-04-04 tilføjes Binavne: La Vie Underwear ApS (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-04-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-04-04 tilføjes Vedtægter: 2023-04-04 (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 78, 5610 Assens (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Cylindervej 16, 1. th., 2450 København SV (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-01 tilføjes Direktion: Fiona Elvine Anine Christensen (direktør) (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-03-01 fjernes Direktion: Victoria Caroline Fuglsang (direktør) (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-01 tilføjes Legale ejere: COAC Holding aps (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-01 fjernes Legale ejere: Victoria Caroline Fuglsang, Laura Glentemose (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-01 tilføjes Reelle ejere: Cecilie Caroline Lysdal Clausen, Andrea Valsøe Clausen, Oscar Valsøe Clausen (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-01 fjernes Reelle ejere: Victoria Caroline Fuglsang, Laura Glentemose (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Cylindervej 16, 1. th., 2450 København SV (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2021-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Dieselvej 40, 4. th., 2450 København SV (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dieselvej 40, 4. th., 2450 København SV (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-03-03 tilføjes Direktion: Victoria Caroline Fuglsang (direktør) (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2021-03-03 tilføjes Formål: Virksomheds formål er at sælge tøj, lingeri og andet til kvinder. (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-03 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 tilføjes Hjemmeside: https://www.lavieunderwear.dk/ (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 tilføjes Kontaktoplysninger: lavieunderweardk@gmail.com (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 tilføjes Legale ejere: Victoria Caroline Fuglsang, Laura Glentemose (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2021-03-03 tilføjes Navne: La Vie Essentials ApS (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 tilføjes Reelle ejere: Victoria Caroline Fuglsang, Laura Glentemose (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2021-03-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 tilføjes Stiftere: Victoria Caroline Fuglsang, Laura Glentemose (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Laura Glentemose og Victoria Caroline Fuglsang. (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2021-03-03 tilføjes Vedtægter: 2021-03-03 (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2021-03-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)