Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Revisor | ||||
Formål | Vedtægter | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-30 tilføjes Legale ejere: MT MARIELYST HOLDING ApS (offentliggjort 2024-05-16)
Den 2023-09-30 tilføjes Reelle ejere: Mikael Bjørn Thorsen (offentliggjort 2024-05-16)
Den 2023-09-30 fjernes Reelle ejere: Bjørn Krogh Andersen, Jakob Nautrup, Henrik Mouritzen Christensen (offentliggjort 2024-05-16)
Den 2023-06-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-11 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-03-11 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2021-04-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte at investere i fast ejendom samt direkte eller indirekte at udøve anden virksomhed, der måtte være forbundet hermed. (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-04-16 tilføjes Vedtægter: 2021-04-16 (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-03-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Englandsvej 7, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-01 tilføjes Direktion: Henrik Mouritzen Christensen (direktør) (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er opførelse af bebyggelse, køb og salg af ejendomme samt investering i øvrigt. (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-01 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-01 tilføjes Legale ejere: Skanlux Projekt ApS (offentliggjort 2024-05-16)
Den 2021-03-01 tilføjes Navne: Kørvelvænget 7 ApS (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-01 tilføjes Reelle ejere: Bjørn Krogh Andersen, Jakob Nautrup, Henrik Mouritzen Christensen (offentliggjort 2024-05-16)
Den 2021-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2021-03-01 tilføjes Stiftere: Skanlux Projekt ApS (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-01 tilføjes Vedtægter: 2021-03-01 (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-03)