Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Ejerskaber | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-05 tilføjes Vedtægter: 2022-08-05 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-05 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2021-03-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Vokseriet ApS. (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2022-08-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestermarken 20, 5450 Otterup (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-02-26 tilføjes Direktion: Sanne Ertbirk (direktør) (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-02-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere og eje anparter i andre selskaber og anden virksomhed beslægtet hermed. (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-02-26 (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-02-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-02-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-02-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-02-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-02-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-02-26 tilføjes Legale ejere: Sanne Ertbirk (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-02-26 tilføjes Navne: Fam. Ertbirk Holding APS (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-02-26 tilføjes Reelle ejere: Sanne Ertbirk (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-02-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-02-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-02-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2021-02-26 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2021-02-26 tilføjes Stiftere: Sanne Ertbirk (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-02-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-02-26 tilføjes Vedtægter: 2021-02-26 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2021-02-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-02)