Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Revisor | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-15 tilføjes Vedtægter: 2023-08-15 (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-07-03 tilføjes Bestyrelse: Wolfgang Werner Geiser (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-03 fjernes Bestyrelse: Ignasi Salvador (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2023-07-02 fjernes Bestyrelse: Peder Møller Andersen (formand) (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2023-06-30 tilføjes Legale ejere: Jeremias Abgastechnik GmbH, Ignasi Salvador ApS, JVS Invest, Tjæreborg ApS, T Risløv Holding ApS, Møller-Jacobsen ApS, PEDER MØLLER ANDERSEN ApS (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2023-06-29 fjernes Legale ejere: JVS Invest, Tjæreborg ApS, T Risløv Holding ApS, Møller-Jacobsen ApS, Ignasi Salvador ApS, PEDER MØLLER ANDERSEN ApS (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2023-06-30 tilføjes Reelle ejere: Christoph Steffan Engelhardt (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2023-05-15 tilføjes Legale ejere: Ignasi Salvador ApS, PEDER MØLLER ANDERSEN ApS (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2023-05-14 fjernes Legale ejere: PEDER MØLLER ANDERSEN ApS (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-05-15 fjernes Reelle ejere: Peder Møller Andersen (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-05-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-25 tilføjes Direktion: Ignasi Salvador (direktør) (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-25 fjernes Direktion: Bo Møller-Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2022-09-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-09-01 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-06-01 tilføjes Bibranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-05-31 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-27 tilføjes Bestyrelse: Jørn Vibe Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2021-08-15 tilføjes Legale ejere: PEDER MØLLER ANDERSEN ApS, JVS Invest, Tjæreborg ApS, T Risløv Holding ApS, Møller-Jacobsen ApS (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2021-08-14 fjernes Legale ejere: PEDER MØLLER ANDERSEN ApS, Møller-Jacobsen ApS (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-03-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engdraget 20, 6800 Varde (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-03-01 tilføjes Bestyrelse: Peder Møller Andersen (formand) (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2021-03-01 tilføjes Direktion: Bo Møller-Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2021-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er virksomhed med ingeniørrådgivning og handel og andet dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-01 (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-03-01 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2021-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-03-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-03-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-03-01 tilføjes Legale ejere: PEDER MØLLER ANDERSEN ApS, Møller-Jacobsen ApS (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-03-01 tilføjes Navne: Avantea Steel Solutions A/S (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-03-01 tilføjes Reelle ejere: Bo Møller-Jacobsen, Peder Møller Andersen (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-03-01 fjernes Reelle ejere: Bo Møller-Jacobsen (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-03-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-03-01 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2021-03-01 tilføjes Stiftere: PEDER MØLLER ANDERSEN ApS, Møller-Jacobsen ApS (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening eller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør. (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2021-03-01 tilføjes Vedtægter: 2021-03-01 (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2021-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-02)