Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Valdemar Holmers Gade 2, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-05-30 fjernes Direktion: Stian Prit Singh Gahlla (direktør) (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-01 (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-05-30 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-05-30 fjernes Legale ejere: Hazhara Holdings ApS (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-05-30 fjernes Navne: Hazhara Consulting ApS (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-05-30 fjernes Reelle ejere: Stian Prit Singh Gahlla (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-05-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-05-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-05-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-05-30 fjernes Stiftere: Hazhara Holdings ApS (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-05-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2021-03-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2021-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valdemar Holmers Gade 2, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2021-03-01 tilføjes Direktion: Stian Prit Singh Gahlla (direktør) (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2021-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed inden for programstyring, strategi og forretningsudvikling og andet efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2021-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2021-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-01 (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2021-03-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2021-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2021-03-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2021-03-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2021-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2021-03-01 tilføjes Legale ejere: Hazhara Holdings ApS (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2021-03-01 tilføjes Navne: Hazhara Consulting ApS (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2021-03-01 tilføjes Reelle ejere: Stian Prit Singh Gahlla (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2021-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2021-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2021-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2021-03-01 tilføjes Stiftere: Hazhara Holdings ApS (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2021-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2021-03-01 tilføjes Vedtægter: 2021-03-01 (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2021-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2021-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-10)