Sektion (alle) | |||||||
Hjemmeside | Ejerskaber | xbrl | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Navne | Vedtægter | Hovedbranche | Kapital | ||||
Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 tilføjes Hjemmeside: http://www.nordiantrafik.dk (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2023-03-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nordian I ApS. (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-07-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: N Finans 2023 ApS. (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-07-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: N Finans 2023 II ApS. (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2023-10-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: D1 Transport ApS. (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: N1 Transport ApS. (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: O1 Transport ApS. (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: R1 Transport ApS. (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2024-06-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: N Finans 2024 II ApS. (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-30 tilføjes Direktion: Ayman Hawaili (direktør) (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-30 fjernes Direktion: Zaki Hawaili (direktør) (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-30 tilføjes Legale ejere: SEVAHIN Holding ApS (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-30 fjernes Legale ejere: ZH Capital ApS (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-30 tilføjes Reelle ejere: Ayman Hawaili (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-30 fjernes Reelle ejere: Zaki Hawaili (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterlundvej 13, 2730 Herlev (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Merkurvej 4, 4200 Slagelse (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-07-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-08 tilføjes Binavne: ZH Transport Aps (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2022-05-31 tilføjes Navne: NORDIAN ApS (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-05-30 fjernes Navne: ZH Transport ApS (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2022-05-31 tilføjes Vedtægter: 2022-05-31 (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2022-01-01 tilføjes Hovedbranche: Turistkørsel og anden landpassagertransport (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2021-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 2.270.000,00 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-12-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-12-31 tilføjes Vedtægter: 2021-12-31 (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2021-12-31 fjernes Hovedbranche: Turistkørsel og anden landpassagertransport (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2021-02-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Merkurvej 4, 4200 Slagelse (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2021-02-23 tilføjes Direktion: Zaki Hawaili (direktør) (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2021-02-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med persontransport. (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-02-23 (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-02-23 tilføjes Hovedbranche: Turistkørsel og anden landpassagertransport (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2021-02-23 tilføjes Kapital (Kapital): 720.000,00 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-02-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-02-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-02-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-02-23 tilføjes Legale ejere: ZH Capital ApS (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2021-02-23 tilføjes Navne: ZH Transport ApS (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2021-02-23 tilføjes Reelle ejere: Zaki Hawaili (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2021-02-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-02-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-02-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-02-23 tilføjes Stiftere: ZH Capital ApS (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-02-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-02-23 tilføjes Vedtægter: 2021-02-23 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-02-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-24)