Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | xbrl | Binavne | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egegade 14, 1. th., 2200 København N (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 62, 2. 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-06-11 tilføjes Kontaktoplysninger: mortenvinther@gmail.com (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2023-12-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-15 tilføjes Binavne: APEX MVMNT APS (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-01 tilføjes Vedtægter: 2023-06-01 (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2022-11-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-27 tilføjes Binavne: MVPT Aps (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-21 tilføjes Vedtægter: 2022-01-21 (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2021-02-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 62, 2. 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2021-02-17 tilføjes Direktion: Morten Lundbæk Vinther (direktør) (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med undervisning og coaching i sport og sundhed, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-07-31 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-02-17 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-17 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-17 tilføjes Legale ejere: Vinther Kapital ApS (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-17 tilføjes Navne: Vinther Health & Performance ApS (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-17 tilføjes Reelle ejere: Morten Lundbæk Vinther (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-17 tilføjes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-17 tilføjes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-17 tilføjes Stiftere: Vinther Kapital ApS (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-17 tilføjes Vedtægter: 2021-02-17 (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2021-02-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-23)