Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Kapital | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | ||||
Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-25 tilføjes Direktion: Karl Johan Lauring Clausen (direktør) (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-09-25 tilføjes Kapital (Kapital): 83.808,00 (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-09-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-09-25 tilføjes Legale ejere: MH63 Holding ApS, Karl Johan ApS (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-09-24 fjernes Legale ejere: MH63 Holding ApS (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-09-25 tilføjes Reelle ejere: Mark Arthur Hamblin, Karl Johan Lauring Clausen (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-09-24 fjernes Reelle ejere: Mark Arthur Hamblin (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-09-25 tilføjes Vedtægter: 2023-09-25 (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tom Kristensens Vej 24, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 26, 2. th., 1150 København K (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 26, 2. th., 1150 København K (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2022-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Åbenrå 28, 1. tv., 1124 København K (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-15 tilføjes Hjemmeside: https://www.supplios.com (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2021-02-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åbenrå 28, 1. tv., 1124 København K (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2021-02-22 tilføjes Direktion: Mark Arthur Hamblin (adm. dir.) (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udvikle og sælge software systemer og anden hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-02-22 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2021-02-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2021-02-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Kontaktoplysninger: hello@supplios.com (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Legale ejere: MH63 Holding ApS (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2021-02-22 tilføjes Navne: Supplios ApS (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Reelle ejere: Mark Arthur Hamblin (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2021-02-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Stiftere: MH63 Holding ApS (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Vedtægter: 2021-02-22 (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2021-02-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-23)