Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RYGCENTER AARHUS KIROPRAKTISK KLINIK I/S. (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pippisvej 2, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-23 tilføjes Direktion: Steffen Hviid (direktør) (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive kiropraktorvirksomhed samt virksomhed der er naturligt forbundet hermed. (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-02-23 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-23 tilføjes Hovedbranche: Kiropraktorer (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-23 tilføjes Legale ejere: Steffen Hviid (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-23 tilføjes Navne: Kiropraktor Hviid ApS (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-23 tilføjes Reelle ejere: Steffen Hviid (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-23 tilføjes Stiftere: Steffen Hviid (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-23 tilføjes Vedtægter: 2021-02-23 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-23)