Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Inge Lehmanns Gade 10, 6., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Inge Lehmanns Gade 10, 6., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2021-02-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Tactuus ApS. (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Inge Lehmanns Gade 10, 6., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2021-02-18 tilføjes Direktion: Maria Mærsk Nielsen (direktør) (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i virksomheder, kapitalanbringelse og hermed beslægtede formål. (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-03-31 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-02-18 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-18 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-18 tilføjes Legale ejere: Maria Mærsk Nielsen (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-18 tilføjes Navne: Smiling Moose ApS (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-18 tilføjes Reelle ejere: Maria Mærsk Nielsen (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-18 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-18 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-18 tilføjes Stiftere: Maria Mærsk Nielsen (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-18 tilføjes Vedtægter: 2021-02-18 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-23)