Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Bestyrelse | Kapital | ||||
Legale ejere | Vedtægter | Direktion | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Formål | Navne | ||||
Tegningsregel | Hvidhvask | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2021-04-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FCP BidCo ApS. (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-13 fjernes Bestyrelse: Sara Elisabeth Damberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-24 tilføjes Kapital (Kapital): 33.419.864,00 (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-24 tilføjes Legale ejere: Gazelle LuxCo SARL (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-23 fjernes Legale ejere: Gazelle LuxCo SARL (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-24 tilføjes Vedtægter: 2023-04-24 (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-12 tilføjes Direktion: Claus Ulrik Ravnsbo (direktør) (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-12 fjernes Direktion: Per Olof Martin Frankling (direktør) (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2022-09-30 fjernes Legale ejere: Selskabet af 04.06.2018 ApS (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-04-19 tilføjes Kapital (Kapital): 32.045.946,00 (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2022-04-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2022-04-19 tilføjes Legale ejere: Gazelle LuxCo SARL, CURABO HOLDING ApS (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2022-04-19 fjernes Legale ejere: Jan Kåre Midthjell Holding AS (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2022-04-18 fjernes Legale ejere: Gazelle LuxCo SARL (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2022-04-19 tilføjes Vedtægter: 2022-04-19 (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2022-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 23.945.955,00 (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2022-03-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2022-03-31 tilføjes Legale ejere: Gazelle LuxCo SARL, Selskabet af 04.06.2018 ApS (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2022-03-30 fjernes Legale ejere: Gazelle LuxCo SARL (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2022-03-31 tilføjes Vedtægter: 2022-03-31 (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2022-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 23.184.033,00 (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-01-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-01-31 tilføjes Legale ejere: Jan Kåre Midthjell Holding AS (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2022-01-30 fjernes Legale ejere: Jan Kåre Midthjell Holding AS (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2022-01-31 tilføjes Vedtægter: 2022-01-31 (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2021-12-06 tilføjes Kapital (Kapital): 21.456.534,00 (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2021-12-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2021-12-06 tilføjes Vedtægter: 2021-12-06 (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2021-11-24 tilføjes Bestyrelse: Ivar Villa (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Bestyrelse: Andréa Ellinor Persdotter Nilsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-08-26 tilføjes Kapital (Kapital): 21.356.535,00 (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-08-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-08-26 tilføjes Vedtægter: 2021-08-26 (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-07-26 tilføjes Legale ejere: Gazelle LuxCo SARL (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2021-07-25 fjernes Legale ejere: Gazelle LuxCo SARL (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-07-07 tilføjes Bestyrelse: Esko Mikael Aro (formand) (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglevænget 9, 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 21.291.536,00 (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-06-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-06-14 tilføjes Kapital (Kapital): 16.868.083,00 (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-15 tilføjes Legale ejere: Jan Kåre Midthjell Holding AS (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2021-06-15 tilføjes Vedtægter: 2021-06-15 (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-06-14 tilføjes Vedtægter: 2021-06-14 (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-04-19 tilføjes Bestyrelse: Sara Elisabeth Damberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2021-04-19 tilføjes Direktion: Per Olof Martin Frankling (direktør) (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2021-04-19 fjernes Direktion: Bent Kemplar (direktør) (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-04-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-04-19 tilføjes Legale ejere: Gazelle LuxCo SARL (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-04-19 fjernes Legale ejere: KR 332 ApS (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-04-19 tilføjes Navne: FCP HoldCo ApS (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-04-18 fjernes Navne: KR 1955 ApS (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-04-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-04-19 tilføjes Vedtægter: 2021-04-19 (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-02-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-02-22 tilføjes Direktion: Bent Kemplar (direktør) (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-02-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-02-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-02-22 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-02-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-02-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Legale ejere: KR 332 ApS (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-02-22 tilføjes Navne: KR 1955 ApS (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-02-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2021-02-22 tilføjes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-02-22 tilføjes Vedtægter: 2021-02-22 (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-02-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-23)