Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | ||||
Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-09-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HLH Holding 2023 ApS. (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2024-01-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bernhardt Jensens Boulevard 77, 6. 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Bernhardt Jensens Boulevard 77, 6. 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-08-22 tilføjes Reelle ejere: Henrik Østergaard (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2023-08-21 fjernes Reelle ejere: Henrik Østergaard (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2023-06-29 fjernes Reelle ejere: Mette Østergaard (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2023-03-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bernhardt Jensens Boulevard 77, 6. 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2022-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Esther Aggebos Gade 16, 3. 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-02-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esther Aggebos Gade 16, 3. 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2021-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Emiliedalen 149, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 tilføjes Kontaktoplysninger: nordsnepecunia@gmail.com (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-02-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emiliedalen 149, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-02-22 tilføjes Direktion: Torben Snedevind (direktør) (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er aktiv og passiv investering i selskaber, virksomheder, fonde, investeringsforeninger og værdipapirer m.m. herunder spekulationsvirksomhed vedrørende sådanne aktiver samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-02-22 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Legale ejere: Snedevind Holding ApS, HEMM INVEST ApS (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Navne: NordSne Pecunia ApS (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Reelle ejere: Mette Østergaard, Henrik Østergaard, Torben Snedevind (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2021-02-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Stiftere: Snedevind Holding ApS, HEMM INVEST ApS (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Vedtægter: 2021-02-22 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-23)