Sektion (alle) | |||||||
Revisor | Ejerskaber | xbrl | Bestyrelse | ||||
Direktion | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | ||||
Formål | Bibranche | Hvidhvask | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-25 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2021-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DANMATIC, AUTOMATED BAKERY SYSTEMS A/S. (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2022-01-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FREMCO A/S. (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2022-03-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: INGENIØR'NE A/S. (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-05-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DANBORING A/S. (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-22 tilføjes Bestyrelse: Christer Björn Hansson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2024-02-22 fjernes Bestyrelse: Daniel Samuel Kaplan (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2023-07-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-20 tilføjes Bestyrelse: Daniel Samuel Kaplan (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2023-02-20 tilføjes Direktion: Jan Ebbesen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-02-20 fjernes Direktion: David Gustav Peter Ahlgren (direktør) (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-02-20 tilføjes Vedtægter: 2023-02-20 (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2022-07-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ehlersvej 11, 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyskær 1, 3., 2730 Herlev (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-10-06 fjernes Reelle ejere: Daniel Samuel Kaplan, Carl Alexander Murad Bjärgård, Rune Jan Ronnie Bergström, David Gustav Peter Ahlgren (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-08-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er ejerskab og investering i kapitalandele i andre virksomheder, rådgivning om forretningsudvikling og organisation, levering af management ydelser, samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-08-31 tilføjes Vedtægter: 2021-08-31 (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2021-08-01 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-02-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyskær 1, 3., 2730 Herlev (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-02-22 tilføjes Direktion: David Gustav Peter Ahlgren (direktør) (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2021-02-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og investere i kapitalandele i andre virksomheder, samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-02-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-02-22 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Legale ejere: Storskogen Group International AB (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Navne: Storskogen Danmark ApS (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Reelle ejere: Daniel Samuel Kaplan, Carl Alexander Murad Bjärgård, Rune Jan Ronnie Bergström, David Gustav Peter Ahlgren (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-02-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2021-02-22 tilføjes Stiftere: Storskogen Group International AB (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Vedtægter: 2021-02-22 (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-02-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-23)