Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1990-05-16 fjernes Navne: JERN- OG METALSTØBERIET ØRKILD AF 1981 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Bodøvej 11, 5700 Svendborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-09 fjernes Direktion: Hans Evald Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1982-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1981-01-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-09 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-09 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-09 fjernes Revisor: Hans Anders Skriver (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-09 fjernes Virksomhedsform: 990 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-02 fjernes Revisor: Revisor Per Viggo Ramsdahl Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-04 tilføjes Vedtægter: 1986-09-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bodøvej 11, 5700 Svendborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-14 tilføjes Direktion: Hans Evald Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-01-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-14 tilføjes Navne: JERN- OG METALSTØBERIET ØRKILD AF 1981 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-14 tilføjes Revisor: Revisor Per Viggo Ramsdahl Christensen, Hans Anders Skriver (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-14 tilføjes Virksomhedsform: 990 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)