Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2021-02-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Akvariebutikken ApS. (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2022-05-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-05-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-05-20 fjernes Revisor: TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-05-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgevang 16, 2770 Kastrup (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-21 tilføjes Direktion: Lars Kjærulff (adm. dir.) (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-02-21 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-21 tilføjes Legale ejere: Lars Kjærulff (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-21 tilføjes Navne: Lars Kjærulff Holding ApS (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-21 tilføjes Reelle ejere: Lars Kjærulff (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2021-02-21 tilføjes Revisor: TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2021-02-21 tilføjes Stiftere: Lars Kjærulff (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-21 tilføjes Vedtægter: 2021-02-21 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-22)