Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2024-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2024-08-23 fjernes Direktion: Seyfullah Üzümcü (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2024-08-23 fjernes Legale ejere: Seyfullah Üzümcü (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2024-08-23 fjernes Reelle ejere: Seyfullah Üzümcü (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2021-02-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Focus-EL ApS. (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2024-02-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ulsøparken 6, 15. 4., 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Ulsøparken 10, 3. tv., 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-18 tilføjes Kontaktoplysninger: sef@focusel.eu (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ulsøparken 10, 3. tv., 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-02-22 tilføjes Direktion: Seyfullah Üzümcü (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-02-22 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-22 tilføjes Legale ejere: Seyfullah Üzümcü (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Navne: S.G.M.H Holding ApS (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-22 tilføjes Reelle ejere: Seyfullah Üzümcü (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-22 tilføjes Stiftere: Seyfullah Üzümcü (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2021-02-22 tilføjes Vedtægter: 2021-02-22 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-23)