Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-03-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-03-17 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2021-03-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LH Skadeservice Holding ApS. (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2023-03-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valhøjs Alle 171, 2610 Rødovre (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Valhøjs Alle 171, 2610 Rødovre (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-08-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2022-07-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-07-21 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2021-02-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valhøjs Alle 171, 2610 Rødovre (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2021-02-19 tilføjes Direktion: Martin Just Bak Poulsen (direktør) (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med ejendomsdrift, service, renovering samt investering i andre selskaber indenfor samme område og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-02-19 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-19 tilføjes Legale ejere: Martin Just Bak Poulsen (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-19 tilføjes Navne: Service Danmark Gruppen ApS (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-19 tilføjes Reelle ejere: Martin Just Bak Poulsen (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2021-02-19 tilføjes Stiftere: Martin Just Bak Poulsen (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-19 tilføjes Vedtægter: 2021-02-19 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-22)