Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Eyda ApS. (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-09-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-09-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-09-30 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-09-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirketoften 1, 8260 Viby J (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-19 tilføjes Direktion: Casper Keld Jeppesen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i værdipapirer og fast ejendom, samt yde rådgivning, og i øvrigt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-02-19 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-19 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-19 tilføjes Legale ejere: Frederik Keld Jeppesen, 1989 Holding ApS, 1994 Invest ApS (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-02-19 fjernes Legale ejere: Frederik Keld Jeppesen (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-02-19 tilføjes Navne: 9010 Holding ApS (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-19 tilføjes Reelle ejere: Casper Keld Jeppesen (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-19 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-19 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-02-19 tilføjes Stiftere: 1994 Invest ApS, 1989 Holding ApS (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-19 tilføjes Vedtægter: 2021-02-19 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-22)