Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2023-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 123, 2300 København S (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-10 fjernes Direktion: Aamir Razi Siddiqi (direktør) (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-02-09 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-10 fjernes Hovedbranche: Praktiserende speciallæger (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-10 fjernes Kontaktoplysninger: Erikbr1980@gmail.com (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-10 fjernes Legale ejere: Siddiqi Holding ApS, Brandt Imaging and Consulting Group ApS (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-10 fjernes Navne: Medical Imaging Partners ApS (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-10 fjernes Reelle ejere: Erik Gudmann Steuble Brandt, Aamir Razi Siddiqi (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-10 fjernes Stiftere: Siddiqi Holding ApS, Brandt Imaging and Consulting Group ApS (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2022-06-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 123, 2300 København S (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2022-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglholm Allé 9, st. tv., 2450 København SV (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2021-02-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2021-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglholm Allé 9, st. tv., 2450 København SV (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2021-02-09 tilføjes Direktion: Aamir Razi Siddiqi (direktør) (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2021-02-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med medicinsk billeddiagnostik, lægefagligt konsulentarbejde og hermed forbundet virksomhed (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2021-02-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2021-02-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-02-09 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2021-02-09 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende speciallæger (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2021-02-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2021-02-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2021-02-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2021-02-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2021-02-09 tilføjes Kontaktoplysninger: Erikbr1980@gmail.com (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2021-02-09 tilføjes Legale ejere: Siddiqi Holding ApS, Brandt Imaging and Consulting Group ApS (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2021-02-09 tilføjes Navne: Medical Imaging Partners ApS (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2021-02-09 tilføjes Reelle ejere: Erik Gudmann Steuble Brandt, Aamir Razi Siddiqi (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2021-02-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2021-02-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2021-02-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2021-02-09 tilføjes Stiftere: Siddiqi Holding ApS, Brandt Imaging and Consulting Group ApS (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2021-02-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2021-02-09 tilføjes Vedtægter: 2021-02-09 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2021-02-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2021-02-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-10)