Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Martin Bælum Lauritsen(virk.: 9) Formand, Reelle ejere | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |
Poul Jorch Dehn Kristensen(virk.: 5) Adm. Dir., Dir., Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jackie Eddelien Trusell(virk.: 10) Reelle ejere | 0 % | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % |
Pct. | 12,50 % | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Poul Jorch Dehn Kristensen | 01.09.2011 | Vesterbyvej 22, 2820 Gentofte |
Jackie Eddelien Trusell | 08.09.2022 | Duevej 6, 2000 Frederiksberg |
Martin Bælum Lauritsen | 30.09.2022 | Middelvej 11, 2820 Gentofte |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Klaus Samsøe | 02.01.2024 | Bistruplund 5, 3460 Birkerød |
Aktive virksomheder: (6) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
DEMANIT ApS | 36198524 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
LP Invest Gentofte ApS | 44841436 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Lyngaa v/Per Christiansen | 21285544 | Aktiv Ophævelse af dekret 2 | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
MTB-HotCup | 44531690 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Roboservice Denmark ApS | 42135410 | NORMAL | Landskabspleje (813000) |
Roboservice Group ApS | 42128457 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
17.01.2022 | 18,19 (km) | Odinsvej 11, 2600 Glostrup | Vesterbyvej 22, 2820 Gentofte |
19.04.2022 | 16,07 (km) | Vesterbyvej 22, 2820 Gentofte | Blokken 88, 3460 Birkerød |
15.08.2022 | 16,07 (km) | Blokken 88, 3460 Birkerød | Vesterbyvej 22, 2820 Gentofte |
Roboservice Denmark ApS. |
Sidst opdateret den 17.02.2021 og angivet som gældende fra 09.02.2021 (1336 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
RO Bornholm | 43478788 |
Roboro Holding ApS | 43138294 |
Robosavi Invest ApS | 42504351 |
RoboScale ApS | 37759333 |
Roboservice Denmark ApS | 42135410 |
Roboservice Group ApS | 42128457 |
Roboshare ApS | 39122650 |
Robo Sound | 35299548 |
roboStacker A/S | 38325655 |
RoboSynapse ApS | 44865882 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Bælum Lauritsen(virk.: 9) Formand, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Poul Jorch Dehn Kristensen(virk.: 5) Adm. Dir., Dir., Reelle ejere | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jackie Eddelien Trusell(virk.: 10) Reelle ejere | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Pct. | 46 % | 0 % | 0 % | 17 % | 0 % | 38 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Klaus Samsøe(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 50 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Martin Bælum Lauritsen(virk.: 9) Formand, Reelle ejere | 3 | 4 | 4 | 8 |
Poul Jorch Dehn Kristensen(virk.: 5) Adm. Dir., Dir., Reelle ejere | 1 | 5 | 1 | 6 |
Jackie Eddelien Trusell(virk.: 10) Reelle ejere | 1 | 3 | 6 | 7 |
Sum | 5 | 12 | 11 | 21 |
Pct. | 10 % | 24 % | 22 % | 43 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Klaus Samsøe(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 50 % | 50 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |