Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Bestyrelse | Direktion | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2021-02-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Roboservice Denmark ApS. (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-11 tilføjes Legale ejere: DEMANIT ApS (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-02-11 fjernes Legale ejere: Nils Anders Osbeck, Matias Buer Bjerre, Martin Bælum Lauritsen (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-02-10 fjernes Legale ejere: DEMANIT ApS (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-02-11 tilføjes Reelle ejere: Poul Jorch Dehn Kristensen, Louise Gewecke Kristensen (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-02-11 fjernes Reelle ejere: Martin Bælum Lauritsen (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2022-07-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbyvej 22, 2820 Gentofte (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Odinsvej 11, 2600 Glostrup (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-17 tilføjes Kontaktoplysninger: info@kabelnedlaegning.dk (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-06-28 tilføjes Bestyrelse: Martin Bælum Lauritsen (formand) (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-28 tilføjes Direktion: Poul Jorch Dehn Kristensen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-24 fjernes Direktion: Jackie Eddelien Trusell (direktør) (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-28 tilføjes Legale ejere: DEMANIT ApS, Martin Bælum Lauritsen (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2021-06-27 fjernes Legale ejere: DEMANIT ApS, Martin Bælum Lauritsen (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-24 fjernes Legale ejere: Jackie Eddelien Trusell (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-28 tilføjes Reelle ejere: Martin Bælum Lauritsen (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2021-06-27 fjernes Reelle ejere: Martin Bælum Lauritsen (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-24 fjernes Reelle ejere: Jackie Eddelien Trusell (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller den samlede bestyrelse (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-28 tilføjes Vedtægter: 2021-06-28 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-02-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odinsvej 11, 2600 Glostrup (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-02-09 tilføjes Direktion: Jackie Eddelien Trusell (direktør) (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-02-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og anden virksomhed beslægtet hermed. (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-02-09 (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-09 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-09 tilføjes Legale ejere: Jackie Eddelien Trusell, DEMANIT ApS, Martin Bælum Lauritsen, Nils Anders Osbeck, Matias Buer Bjerre (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-02-09 tilføjes Navne: Roboservice Group ApS (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-09 tilføjes Reelle ejere: Jackie Eddelien Trusell, Martin Bælum Lauritsen (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-02-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-09 tilføjes Stiftere: Nils Anders Osbeck, Matias Buer Bjerre, Martin Bælum Lauritsen, Jackie Eddelien Trusell, DEMANIT ApS (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-02-09 tilføjes Vedtægter: 2021-02-09 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-02-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-15)