Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Bestyrelse | ||||
Direktion | Navne | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2024-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2024-01-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2024-01-06 fjernes Bestyrelse: Kim Lange (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2024-01-06 fjernes Direktion: Jasper Koefoed Stadum (direktør) (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-31 tilføjes Navne: Sportshulen ApS (offentliggjort 2023-01-14)
Den 2022-12-30 fjernes Navne: Nordic SportsLab ApS (offentliggjort 2023-01-14)
Den 2022-12-31 tilføjes Vedtægter: 2022-12-31 (offentliggjort 2023-01-14)
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-30 fjernes Direktion: Anders Christian Aagaard Antonsen (direktør) (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-02-13 tilføjes Legale ejere: Matilde Kyllesbech Brixen, Gabgab ApS, Anders Christian Aagaard Antonsen, Søren Brixen, Frans Bæk Hammer, Jasper Koefoed Stadum (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-02-12 fjernes Legale ejere: Gabgab ApS, Anders Christian Aagaard Antonsen, Søren Brixen, Frans Bæk Hammer (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-02-05 tilføjes Legale ejere: Gabgab ApS, Anders Christian Aagaard Antonsen, Søren Brixen, Frans Bæk Hammer (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-02-13 tilføjes Reelle ejere: Matilde Kyllesbech Brixen, Kim Lange, Anders Christian Aagaard Antonsen, Søren Brixen, Frans Bæk Hammer, Jasper Koefoed Stadum (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-02-12 fjernes Reelle ejere: Kim Lange, Anders Christian Aagaard Antonsen, Søren Brixen, Frans Bæk Hammer (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-02-05 tilføjes Reelle ejere: Kim Lange, Anders Christian Aagaard Antonsen, Søren Brixen, Frans Bæk Hammer (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-02-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Skolevej 23, 8464 Galten (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-02-05 tilføjes Bestyrelse: Kim Lange (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2021-02-05 tilføjes Direktion: Anders Christian Aagaard Antonsen (direktør) (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-02-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive en sportsplatform som har et højt sportsjournalistisk fagligt niveau, og som fanger, begejstrer og involverer målgruppen samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-02-05 (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-02-05 tilføjes Hovedbranche: Andre informationstjenester i.a.n. (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-02-05 tilføjes Kapital (Kapital): 42.000,00 (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-02-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-02-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-02-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-02-05 tilføjes Navne: Nordic SportsLab ApS (offentliggjort 2023-01-14)
Den 2021-02-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-02-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-02-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-02-05 tilføjes Stiftere: Søren Brixen (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-02-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2021-02-05 tilføjes Vedtægter: 2021-02-05 (offentliggjort 2023-01-14)
Den 2021-02-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-11)