Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jacques Ejlerskov(virk.: 11) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 9,09 % | 36,36 % | 45,45 % | 45,45 % |
Kristian Bennetsen(virk.: 11) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ejvind Henriksen(virk.: 54) Reelle ejere | 16,67 % | 20,37 % | 24,07 % | 35,19 % |
Sebastan Peer Skaarup Frederiksen(virk.: 26) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 3,85 % |
Carsten Riddersholm Lykke(virk.: 5) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 9,35 % | 14,02 % | 16,82 % | 23,37 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Ejvind Henriksen | 01.01.2007 | Carl Bernhards Vej 9, 1817 Frederiksberg C |
Jacques Ejlerskov | 01.01.2007 | Toftemosevej 26, 3100 Hornbæk |
Sebastan Peer Skaarup Frederiksen | 21.03.2022 | Frederiksborgvej 139B, 4000 Roskilde |
Kristian Bennetsen | 01.04.2022 | Navervej 5, 6800 Varde |
Carsten Riddersholm Lykke |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
BLUE 22 ApS | 42118087 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
04.04.2022 | 457,33 (km) | Robert Jacobsens Vej 40A, 2300 København S | Navervej 5, 6800 Varde |
24.05.2022 | 449,46 (km) | Navervej 5, 6800 Varde | Toftemosevej 26, 3100 Hornbæk |
BLUE 22 ApS. |
Sidst opdateret den 24.05.2022 og angivet som gældende fra 13.05.2022 (873 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Blue-T | 37897566 |
BLUE-TECH A/S | 35894551 |
Blue-vent Europe ApS | 37651052 |
blue12 ApS | 42804398 |
BLUE 22 ApS | 42118087 |
BLUE 449 A/S | 26637023 |
Blue | 39292009 |
BLUE:BALLOON ApS | 25874447 |
BlueAction v/Esben Henrichsen | 33687990 |
BlueAdmin ApS | 43713396 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jacques Ejlerskov(virk.: 11) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Kristian Bennetsen(virk.: 11) Reelle ejere | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ejvind Henriksen(virk.: 54) Reelle ejere | 27 | 0 | 1 | 18 | 3 | 5 |
Sebastan Peer Skaarup Frederiksen(virk.: 26) Reelle ejere | 21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Carsten Riddersholm Lykke(virk.: 5) Reelle ejere | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 62 % | 0 % | 1 % | 22 % | 8 % | 7 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jacques Ejlerskov(virk.: 11) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 8 | 5 | 0 | 4 |
Kristian Bennetsen(virk.: 11) Reelle ejere | 4 | 7 | 0 | 11 |
Ejvind Henriksen(virk.: 54) Reelle ejere | 38 | 23 | 2 | 14 |
Sebastan Peer Skaarup Frederiksen(virk.: 26) Reelle ejere | 10 | 10 | 1 | 19 |
Carsten Riddersholm Lykke(virk.: 5) Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 5 |
Sum | 61 | 45 | 3 | 53 |
Pct. | 38 % | 28 % | 2 % | 33 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |