Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2021-03-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kildespring A/S. (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2023-10-01 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-10-01 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-15 tilføjes Legale ejere: Peer Slynge (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-15 fjernes Legale ejere: Evy Birit Slynge (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-15 tilføjes Reelle ejere: Peer Slynge (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-15 fjernes Reelle ejere: Evy Birit Slynge (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-02-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Guldbækskærvej 40, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-12-21 tilføjes Direktion: Peer Slynge (direktør) (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt hermed beslægtet aktivitet. (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-21 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-12-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-12-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-12-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-12-21 tilføjes Legale ejere: Evy Birit Slynge (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2020-12-21 tilføjes Navne: Slynge Holding ApS (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-12-21 tilføjes Reelle ejere: Evy Birit Slynge (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2020-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-12-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-12-21 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2020-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-12-21 tilføjes Vedtægter: 2020-12-21 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-11)