Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nibevej 65, 9530 Støvring (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Nibevej 65, 9530 Støvring (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2021-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NCO BYG AARS A/S. (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2023-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nibevej 65, 9530 Støvring (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2023-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Nibevej 65, 9530 Støvring (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nibevej 65, 9530 Støvring (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Nibevej 65, 9530 Støvring (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nibevej 65, 9530 Støvring (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Nibevej 65, 9530 Støvring (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nibevej 65, 9530 Støvring (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2021-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Nibevej 65, 9530 Støvring (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nibevej 65, 9530 Støvring (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Nibevej 65, 9530 Støvring (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nibevej 65, 9530 Støvring (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-02-11 tilføjes Direktion: Lars Poulsen (direktør) (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-02-11 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Legale ejere: Lars Poulsen (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Navne: LP Holding Sørup ApS (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Reelle ejere: Lars Poulsen (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Stiftere: Lars Poulsen (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Vedtægter: 2021-02-11 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-11)