Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kapital | Vedtægter | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thyrasvej 24, 3630 Jægerspris (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2021-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Thyrasvej 24, 3630 Jægerspris (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2021-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thyrasvej 24, 3630 Jægerspris (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2021-02-23 tilføjes Kapital (Kapital): 120.000,00 (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-02-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-02-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-02-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-02-23 tilføjes Vedtægter: 2021-02-23 (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-02-11 tilføjes Vedtægter: 2021-02-11 (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-02-11 tilføjes Direktion: Mads Andersen (direktør) (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-02-11 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Legale ejere: Mads Andersen (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Navne: Mads Andersen Holding 2021 ApS (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Reelle ejere: Mads Andersen (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Stiftere: Mads Andersen (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-11)