Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Navne | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | Binavne | Direktion | ||||
Kontaktoplysninger | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-05-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-29 tilføjes Navne: D-M media ApS (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-28 fjernes Navne: Digitiva Media ApS (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-29 tilføjes Vedtægter: 2022-11-29 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-21 fjernes Legale ejere: Mads Emil Østergaard (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bispeparken 6, st. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 14, 4., 1160 København K (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-14 tilføjes Reelle ejere: Yassin Abdirahman Mohamud (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2022-03-14 fjernes Reelle ejere: Mads Emil Østergaard (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2022-03-13 fjernes Reelle ejere: Yassin Abdirahman Mohamud (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2022-01-06 tilføjes Binavne: Seo-Media ApS (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2022-01-06 tilføjes Vedtægter: 2022-01-06 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2021-09-13 tilføjes Direktion: Mads Emil Østergaard (direktør) (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2021-09-13 fjernes Direktion: Mads Emil Østergaard (direktør) (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2021-09-13 tilføjes Legale ejere: Mads Emil Østergaard (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2021-09-13 tilføjes Reelle ejere: Yassin Abdirahman Mohamud, Mads Emil Østergaard (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2021-09-12 fjernes Reelle ejere: Yassin Abdirahman Mohamud (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 14, 4., 1160 København K (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2021-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Emdrup Huse 17, st. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-04-07 tilføjes Kontaktoplysninger: info@digitiva-media.dk (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-06 tilføjes Navne: Digitiva Media ApS (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2021-04-05 fjernes Navne: Brandler ApS (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-06 tilføjes Vedtægter: 2021-04-06 (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2021-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emdrup Huse 17, st. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Direktion: Yassin Abdirahman Mohamud (adm. dir.) (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-02-11 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Legale ejere: YAMY Holding ApS (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2021-02-11 tilføjes Navne: Brandler ApS (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-02-11 tilføjes Reelle ejere: Yassin Abdirahman Mohamud (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-02-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Stiftere: YAMY Holding ApS (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Vedtægter: 2021-02-11 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-02-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-11)