Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Tegningsregel | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2023-12-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-19 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2023-05-19 (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2023-05-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2023-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2023-05-04 tilføjes Direktion: Yannick Jørgensen Daniëls (direktør) (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2023-05-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af alle direktørerne i forening. (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2021-02-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Daniëls & Hein Invest ApS. (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2023-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-04-04 fjernes Kontaktoplysninger: nichlashein@hotmail.com (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-04-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2023-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2023-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-28 fjernes Direktion: Yannick Jørgensen Daniëls (direktør) (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2021-02-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havretoften 1, 3630 Jægerspris (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-02-01 tilføjes Direktion: Yannick Jørgensen Daniëls (direktør) (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2021-02-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af værdipapirer herunder ejerskab af datterselskab som herunder beslægtede virksomhed. (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-02-01 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-02-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-02-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-02-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-02-01 tilføjes Kontaktoplysninger: nichlashein@hotmail.com (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2021-02-01 tilføjes Legale ejere: Yannick Jørgensen Daniëls, Nichlas Stoltt Hein (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-02-01 tilføjes Navne: Daniëls & Hein Holding ApS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-02-01 tilføjes Reelle ejere: Yannick Jørgensen Daniëls, Nichlas Stoltt Hein (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-02-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-02-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-02-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-02-01 tilføjes Stiftere: Yannick Jørgensen Daniëls, Nichlas Stoltt Hein (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af alle direktørerne i forening. (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2021-02-01 tilføjes Vedtægter: 2021-02-01 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-28)