Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Bestyrelse | ||||
Binavne | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sverrigsgade 41, 2300 København S (offentliggjort 2023-04-21)
Den 2023-04-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Damgårdsvej 1, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2023-04-21)
Den 2022-10-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Damgårdsvej 1, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2023-04-21)
Den 2021-02-06 tilføjes Bestyrelse: Christina Elbro Lihn (formand) (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-06 tilføjes Binavne: HACC BYG ApS (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-06 tilføjes Direktion: Holger Christian Elbro Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-06 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er Formueadministration, herunder investering i fast ejendom, køb og salg af fast ejendom samt anden investering efter bestyrelsens skøn. (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-05-31 (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-02-06 (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-06 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-06 tilføjes Kontaktoplysninger: hej@elbroconsulting.com (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-06 tilføjes Navne: HACC 2021 HOLDING ApS (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-06 tilføjes Reelle ejere: Christina Elbro Lihn, Holger Christian Elbro Jensen (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-06 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-06 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-06 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-06 tilføjes Stiftere: Holger Christian Elbro Jensen, Christina Elbro Lihn (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller direktøren. (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-06 tilføjes Vedtægter: 2021-02-06 (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-08)