Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Dekret | Vedtægter | Formål | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2023-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Mejlgade 17, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-02-08 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-02 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-02 fjernes Legale ejere: VACA HOLDING ApS (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-02 fjernes Navne: Selskabet af d. 08.02.2021 ApS (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-02 fjernes Reelle ejere: Morten Porsmose August Hansson (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-02 fjernes Stiftere: VACA HOLDING ApS (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2022-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2022-04-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-04-08 fjernes Direktion: Azam Iranmanesh (adm. dir.) (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-04-12 Statstidende Dekret
Den 2022-03-31 tilføjes Navne: Selskabet af d. 08.02.2021 ApS (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2022-03-30 fjernes Navne: Vaca Mejlgade ApS (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-31 tilføjes Vedtægter: 2022-03-31 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2022-02-18 tilføjes Reelle ejere: Dimitri Kokolodimitrakis Østerbye, Morten Porsmose August Hansson (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-02-18 fjernes Reelle ejere: Dimitri Kokolodimitrakis Østerbye (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-02-17 fjernes Reelle ejere: Dimitri Kokolodimitrakis Østerbye (offentliggjort 2022-02-20)
Den 2021-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mejlgade 17, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2021-02-08 tilføjes Direktion: Azam Iranmanesh (adm. dir.) (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2021-02-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurant, samt dermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2021-02-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2021-02-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-02-08 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2021-02-08 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2021-02-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2021-02-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2021-02-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2021-02-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2021-02-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2021-02-08 tilføjes Legale ejere: VACA HOLDING ApS (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2021-02-08 tilføjes Navne: Vaca Mejlgade ApS (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2021-02-08 tilføjes Reelle ejere: Morten Porsmose August Hansson, Dimitri Kokolodimitrakis Østerbye (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2021-02-08 fjernes Reelle ejere: Morten Porsmose August Hansson (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2021-02-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2021-02-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2021-02-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2021-02-08 tilføjes Stiftere: VACA HOLDING ApS (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2021-02-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2021-02-08 tilføjes Vedtægter: 2021-02-08 (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2021-02-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2021-02-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-13)