Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-19 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-10-17 (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2022-10-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2022-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2022-10-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2022-10-17 tilføjes Direktion: Sune Nicolaisen Kromann (direktør) (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2022-10-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2022-10-17 tilføjes Vedtægter: 2022-10-17 (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2021-02-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kromann Byg og Anlæg ApS. (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2021-04-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: S E Ejendomme ApS. (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2022-10-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2022-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-08-24 fjernes Direktion: Sune Nicolaisen Kromann (direktør) (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2021-02-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nedervej 1, 6990 Ulfborg (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-01-29 tilføjes Direktion: Sune Nicolaisen Kromann (direktør) (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2021-01-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter le-delsens skøn. (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-29 (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-01-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-01-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-01-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2021-01-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-01-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-01-29 tilføjes Legale ejere: Sune Nicolaisen Kromann (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-01-29 tilføjes Navne: S Kromann Holding ApS (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-01-29 tilføjes Reelle ejere: Sune Nicolaisen Kromann (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-01-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-01-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-01-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-01-29 tilføjes Stiftere: Sune Nicolaisen Kromann (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-01-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af direktionen. (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2021-01-29 tilføjes Vedtægter: 2021-01-29 (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2021-01-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-24)