Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kaj Ola Sjölander | 25.01.2023 | direktør |
Henrik Bang | 11.02.2021 | adm. dir |
Kristian Elvefors | 15.01.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Mikael Alkmark | 30.11.2021 | 25.01.2023 | direktør |
Nils Holger Mösko | 15.01.2021 | 30.11.2021 | direktør |