Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-11 tilføjes Revisor: SKOV REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-11 fjernes Revisor: STATSAUT. REVISOR J LØBNER ApS, SKOV REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-11 tilføjes Vedtægter: 2021-06-11 (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2021-06-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egå Mosevej 97, 8250 Egå (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2021-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Vikærsvej 46, 5. tv., 8240 Risskov (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2021-02-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vikærsvej 46, 5. tv., 8240 Risskov (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2020-12-17 tilføjes Direktion: Marianne Christensen (direktør) (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber samt enhver anden aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-01 (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-17 tilføjes Legale ejere: Henrik Bjergegaard Christensen, Marianne Christensen (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2020-12-17 fjernes Legale ejere: Henrik Bjergegaard Christensen (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2020-12-17 tilføjes Navne: Marianne Kynde Invest ApS (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-17 tilføjes Reelle ejere: Henrik Bjergegaard Christensen, Marianne Christensen (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2020-12-17 fjernes Reelle ejere: Henrik Bjergegaard Christensen (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2020-12-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2020-12-17 tilføjes Revisor: STATSAUT. REVISOR J LØBNER ApS (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2020-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-17 tilføjes Vedtægter: 2020-12-17 (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2020-12-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-04)