Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildeskovsvej 31, 2820 Gentofte (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-14 tilføjes Direktion: Christian Frode Peytz (adm. dir.) (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-14 (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 320.000,00 (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-14 tilføjes Legale ejere: Christian Frode Peytz (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-14 tilføjes Navne: Ivan03 Holding ApS (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-14 tilføjes Reelle ejere: Christian Frode Peytz (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-14 tilføjes Revisor: BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-14 tilføjes Vedtægter: 2020-12-14 (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-04)