Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Navne | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Ewalds Vej 10, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl. Kirkesti 31, 9990 Skagen (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-25 tilføjes Legale ejere: RED AND WHITE ApS (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-25 fjernes Legale ejere: PURE VISION ApS (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-24 fjernes Legale ejere: RED AND WHITE ApS (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-25 tilføjes Reelle ejere: Peter Mallemuk Work Graae (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-25 fjernes Reelle ejere: Susanne Drewes (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-24 fjernes Reelle ejere: Peter Mallemuk Work Graae (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Kirkesti 31, 9990 Skagen (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2021-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Carl Ewalds Vej 10, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2021-04-18)
Den 2021-04-18 tilføjes Kontaktoplysninger: pg@redwhite.dk (offentliggjort 2021-04-18)
Den 2021-04-15 tilføjes Legale ejere: Peter Mallemuk Work Graae, PURE VISION ApS (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-04-15 fjernes Legale ejere: Peter Mallemuk Work Graae (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-04-15 tilføjes Reelle ejere: Peter Mallemuk Work Graae, Susanne Drewes (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2021-04-14 fjernes Reelle ejere: Peter Mallemuk Work Graae (offentliggjort 2021-04-18)
Den 2021-03-30 tilføjes Direktion: Peter Mallemuk Work Graae (adm. dir.) (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-03-30 fjernes Direktion: Susanne Graae (direktør) (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-03-30 tilføjes Legale ejere: RED AND WHITE ApS (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2021-03-30 fjernes Legale ejere: Susanne Graae (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-03-30 tilføjes Navne: Livsbalance ApS (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-03-29 fjernes Navne: Susanne Graae ApS (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-03-30 tilføjes Reelle ejere: Peter Mallemuk Work Graae (offentliggjort 2021-04-18)
Den 2021-03-30 fjernes Reelle ejere: Susanne Graae (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-03-30 tilføjes Vedtægter: 2021-03-30 (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-02-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Ewalds Vej 10, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2021-04-18)
Den 2021-01-21 tilføjes Direktion: Susanne Graae (direktør) (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-01-21 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er psykologisk rådgivning, herunder stressbehandling, trivsel, fysisk og psykisk arbejdsmiljø samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-21 (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-01-21 tilføjes Hovedbranche: Psykologisk rådgivning (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-01-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-01-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-01-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-01-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-01-21 tilføjes Legale ejere: Susanne Graae (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-01-21 tilføjes Navne: Susanne Graae ApS (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-01-21 tilføjes Reelle ejere: Susanne Graae (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-01-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-01-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-01-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-01-21 tilføjes Stiftere: Susanne Graae (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-01-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-01-21 tilføjes Vedtægter: 2021-01-21 (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-01-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-04)