Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christina Rebel | 03.01.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Nicolai Peitersen | 27.01.2021 | 03.01.2024 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hugo Hidequi Costa Sato | 28.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Max Song | 29.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Peter Enghave Minor | 29.06.2023 | formand |
Jan Henrik Christiansen | 27.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lisa Helene Meiland Martin | 23.11.2021 | 29.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Mikal Christian Hallstrup | 27.01.2021 | 28.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Joshua Salfield | 27.01.2021 | 26.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Nicolai Peitersen | 27.01.2021 | 03.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Niels Christian Nielsen | 27.01.2021 | 21.08.2023 | bestyrelsesmedlem |