Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Lykke Meyer Jensen(virk.: 13) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 15,38 % | 15,38 % | 23,08 % | 23,08 % |
Sonny Hoffmann Nielsen(virk.: 59) Bestyrelsesmedlem, Formand | 6,78 % | 6,78 % | 8,47 % | 8,47 % |
Helle Meyer Jensen(virk.: 9) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 22,22 % | 22,22 % | 22,22 % | 22,22 % |
Anker Otto Meyer Jensen(virk.: 20) Bestyrelsesmedlem | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % | 15,00 % |
Inger Margrethe Jensen(virk.: 2) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 9,71 % | 9,71 % | 11,65 % | 12,62 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Inger Margrethe Jensen | 01.02.2007 | Øreholmvej 6, 4070 Kirke Hyllinge |
Anker Otto Meyer Jensen | 01.02.2007 | Øreholmvej 6, 4070 Kirke Hyllinge |
Helle Meyer Jensen | 15.05.2007 | Øreholmvej 20B, 4070 Kirke Hyllinge |
Lykke Meyer Jensen | 10.07.2016 | Nørrebred 136, 2625 Vallensbæk |
Sonny Hoffmann Nielsen | 28.04.2021 | Danas Plads 21, 1915 Frederiksberg C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jeanett Barnes Hansen | 01.01.2007 | Bag Bakkerne 35, 4700 Næstved |
Jørgen Damkjær | 01.06.2017 | Rapsmarken 16, 4140 Borup |
Aktive virksomheder: (5) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
3F Faglige Klub hos LMJ | 40980660 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
AMJ-INVEST ApS | 25140303 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
HELLE M. JENSEN HOLDING ApS | 29308217 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
LEIF M. JENSEN A/S | 42078514 | NORMAL | Opsamling og behandling af spildevand (370000) |
LYKKE M. JENSEN HOLDING ApS | 29308292 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
05.09.2000 | 2,25 (km) | Edithsvej 2B, 2600 Glostrup | Sydvestvej 70, 2600 Glostrup |
12.10.2023 | 0,00 (km) | Sydvestvej 70, 2600 Glostrup | Sydvestvej 70, 2600 Glostrup |
LEIF M. JENSEN A/S. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 17.04.1973 (18792 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Leif Lund-Andersen ApS | 40441557 |
LEIF LUNDBERG EGMOSE ApS | 30612078 |
Leif Lybye Herløv | 35087788 |
LEIF M. HOLDING ApS | 27423248 |
LEIF M. JENSEN A/S | 42078514 |
Leif M. Jensen Industri- & Kloakservice A/S | 42078514 |
LEIF M. POULSEN. FÅRVANG ApS | 14360832 |
LEIF MADSEN. BROVST ApS | 48266118 |
LEIF MADSEN HOLDING ApS | 25181026 |
LEIF MADSEN KROG | 60632111 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Lykke Meyer Jensen(virk.: 13) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Sonny Hoffmann Nielsen(virk.: 59) Bestyrelsesmedlem, Formand | 30 | 0 | 1 | 4 | 24 | 0 |
Helle Meyer Jensen(virk.: 9) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Anker Otto Meyer Jensen(virk.: 20) Bestyrelsesmedlem | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 |
Inger Margrethe Jensen(virk.: 2) Bestyrelsesmedlem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 46 % | 0 % | 1 % | 12 % | 39 % | 3 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jørgen Damkjær(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden. | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
Jeanett Barnes Hansen(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Leif Meyer Jensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anna Elisabeth Jensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 47 | 0 | 1 | 12 | 40 | 3 |
Pct. | 53 % | 0 % | 0 % | 0 % | 42 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Lykke Meyer Jensen(virk.: 13) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 5 | 10 | 0 | 8 |
Sonny Hoffmann Nielsen(virk.: 59) Bestyrelsesmedlem, Formand | 66 | 12 | 0 | 7 |
Helle Meyer Jensen(virk.: 9) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 5 | 3 | 0 | 6 |
Anker Otto Meyer Jensen(virk.: 20) Bestyrelsesmedlem | 16 | 9 | 0 | 1 |
Inger Margrethe Jensen(virk.: 2) Bestyrelsesmedlem | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 94 | 34 | 0 | 22 |
Pct. | 63 % | 23 % | 0 % | 15 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jørgen Damkjær(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden | 24 | 4 | 1 | 4 |
Jeanett Barnes Hansen(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 2 | 1 | 4 |
Leif Meyer Jensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Anna Elisabeth Jensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 32 | 6 | 2 | 8 |
Pct. | 67 % | 13 % | 4 % | 17 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |