Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ålykkevej 2, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Lyngevej 43, 3450 Allerød (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-10-07 tilføjes Kontaktoplysninger: esbendalgaard@hotmail.com (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-04-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SOLIDGROUND ApS. (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Lyngevej 43, 3450 Allerød (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-01-31 tilføjes Direktion: Esben Thorup Dalgaard (direktør) (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-01-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-31 (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-01-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-01-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-01-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-01-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-01-31 tilføjes Legale ejere: Esben Thorup Dalgaard (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-01-31 tilføjes Navne: Thorup Dalgaard Holding ApS (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-01-31 tilføjes Reelle ejere: Esben Thorup Dalgaard (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-01-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-01-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-01-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-01-31 tilføjes Stiftere: Esben Thorup Dalgaard (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-01-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-01-31 tilføjes Vedtægter: 2021-01-31 (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-01-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-01)