Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Ejerskaber | Direktion | xbrl | ||||
Navne | Vedtægter | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2024-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2021-02-04 sletter virksomheden Ejerskaber: MST Express ApS. (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2021-02-23 sletter virksomheden Ejerskaber: SST Logistik ApS. (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2021-02-23 sletter virksomheden Ejerskaber: STS Trading ApS. (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2021-06-03 sletter virksomheden Ejerskaber: STS Trading ApS. (offentliggjort 2023-12-10)
Den 2024-08-16 fjernes Direktion: Said Mohamad Jamal Sada (direktør) (offentliggjort 2024-08-28)
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-22 tilføjes Navne: City Group Service ApS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-21 fjernes Navne: City Group Holding ApS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-22 tilføjes Vedtægter: 2024-04-22 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2023-08-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-01-30)
Den 2021-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 314, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-01-29 tilføjes Direktion: Said Mohamad Jamal Sada (direktør) (offentliggjort 2024-08-28)
Den 2021-01-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-29 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-29 tilføjes Legale ejere: Said Mohamad Jamal Sada (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-29 tilføjes Navne: City Group Holding ApS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2021-01-29 tilføjes Reelle ejere: Said Mohamad Jamal Sada (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-29 tilføjes Stiftere: Said Mohamad Jamal Sada (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2021-01-29 tilføjes Vedtægter: 2021-01-29 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2021-01-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-30)