Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Thomas Lund Stiel | 27.01.2021 | 10.02.2021 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
SATS Holding 2018 ApS (CVR 40050299) | NORMAL | 27.01.2021 | 20,00-24,99% | 0,00-4,99% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Projektselskabet af 8. september 2019 ApS (CVR 40837655) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 11.02.2021 | 27.10.2021 | 10,00-14,99% | 10,00-14,99% |