Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Reelle ejere | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-08-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-24 tilføjes Kontaktoplysninger: Jakobbiler2000@gmail.com (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-23 fjernes Kontaktoplysninger: bildoktor666@hotmail.com (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-17 tilføjes Reelle ejere: Jakob Sakhizada (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-17 fjernes Reelle ejere: Haamed Sakhizada (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-16 fjernes Reelle ejere: Jakob Sakhizada (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-11-30 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-11-25 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-25 tilføjes Direktion: Jakob Sakhizada (direktør) (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af én direktør. (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-21 tilføjes Vedtægter: 2022-11-21 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-25 fjernes Direktion: Jakob Sakhizada (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Randersvej 346, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Randersvej 396, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-12-08 tilføjes Kontaktoplysninger: bildoktor666@hotmail.com (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2021-07-12 fjernes Legale ejere: Lachkar Group ApS (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-03-01 tilføjes Legale ejere: Jakob Sakhizada (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2021-03-01 fjernes Legale ejere: Isaac Storm (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-03-01 tilføjes Reelle ejere: Jakob Sakhizada (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2021-03-01 fjernes Reelle ejere: Isaac Storm (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-02-08 fjernes Legale ejere: Jakob Sakhizada (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2021-02-08 fjernes Reelle ejere: Jakob Sakhizada (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2021-01-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Randersvej 396, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-01-27 tilføjes Direktion: Jakob Sakhizada (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2021-01-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-27 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-27 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-27 tilføjes Legale ejere: Jakob Sakhizada, Isaac Storm, Lachkar Group ApS (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2021-01-27 tilføjes Navne: Jakob Automobiler ApS (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-27 tilføjes Reelle ejere: Jakob Sakhizada, Isaac Storm, Haamed Sakhizada (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2021-01-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-27 tilføjes Stiftere: Lachkar Group ApS, Jakob Sakhizada, Isaac Storm (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2021-01-27 tilføjes Vedtægter: 2021-01-27 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2021-01-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-25)